今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理(总裁) |
2023-08-25 |
-- |
|
董事会秘书 |
2019-07-11 |
-- |
|
副总经理(副总裁) |
2019-07-11 |
-- |
|
财务负责人 |
2019-07-11 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第2届董事会 起始日期:2022-07-08 终止日期:2025-07-07
|
|||
董事长 |
2022-07-08 |
2025-07-07 |
|
非独立董事 |
2022-07-08 |
2025-07-07 |
|
非独立董事 |
2022-07-08 |
2025-07-07 |
|
非独立董事 |
2022-07-08 |
2023-04-04 |
|
非独立董事 |
2022-07-08 |
2025-07-07 |
|
非独立董事 |
2022-07-08 |
2025-07-07 |
|
非独立董事 |
2022-07-08 |
2025-07-07 |
|
非独立董事 |
2023-05-26 |
2025-07-07 |
|
独立董事 |
2022-07-08 |
2025-07-07 |
|
独立董事 |
2022-07-08 |
2025-07-07 |
|
独立董事 |
2022-07-08 |
2025-07-07 |
|
第1届董事会 起始日期:2019-10-01 终止日期:2022-07-10
|
|||
董事 |
2019-07-11 |
2022-07-07 |
|
董事长 |
2019-07-11 |
2022-07-07 |
|
董事 |
2019-07-11 |
2022-07-07 |
|
董事 |
2019-07-11 |
2022-07-07 |
|
董事 |
2019-07-11 |
2022-07-07 |
|
董事 |
2019-07-11 |
2022-07-07 |
|
董事 |
2021-03-08 |
2022-07-07 |
|
独立董事 |
2020-01-15 |
2022-07-07 |
|
独立董事 |
2020-11-24 |
2022-07-07 |
|
独立董事 |
2020-01-15 |
2022-07-07 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第2届监事会 起始日期:2022-07-08 终止日期:2025-07-07
|
|||
监事会主席 |
2022-07-08 |
2025-07-07 |
|
非职工代表监事 |
2022-07-08 |
2025-07-07 |
|
非职工代表监事 |
2022-07-08 |
2025-07-07 |
|
职工代表监事 |
2022-07-08 |
2023-04-10 |
|
职工代表监事 |
2023-04-10 |
2025-07-07 |
|
第1届监事会 起始日期:2019-07-11 终止日期:2022-07-07
|
|||
监事会主席 |
2019-07-11 |
2022-07-07 |
|
监事 |
2019-07-11 |
2022-07-07 |
|
监事 |
2019-07-11 |
2022-07-07 |
|
职工监事 |
2019-07-11 |
2022-07-07 |
↑返回页顶↑ |